序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 臧保南 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 魏士厂 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯建礼
|
|
2 |
张殿博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-28 | 联络员备案 |
备案手机:
|
冯建礼 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-01-28 | 财务负责人 |
|
冯建礼 ***
|
3 | 2019-01-28 | 法定代表人变更 |
赵艳平
|
冯建礼
|
4 | 2019-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵艳平 [退出]
|
冯建礼 [新增]
|
5 | 2017-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王清艳 [退出]
|
张殿博 [新增]
|
6 | 2017-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏士厂 [退出]
|
赵艳平 [新增]
|
7 | 2017-01-09 | 投资人(股权)变更 |
魏士厂;王清艳; [退出]
|
魏士厂;臧保南; [新增]
|
8 | 2017-01-09 | 法定代表人变更 |
魏士厂
|
赵艳平
|
9 | 2017-01-09 | 董事备案 |
魏士厂 [退出]
|
赵艳平 [新增]
|
10 | 2017-01-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年7月1日 至 2018年6月30日
|
2008年7月1日 至 长期
|