序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙文义 | 34% | 680.0万人民币 |
2 | 刘金奎 | 33% | 660.0万人民币 |
3 | 兀小龙 | 33% | 660.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙文义
|
|
2 |
刘金奎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙文义
|
孙文义
|
2 | 2021-05-07 | 投资人(股权)变更 |
兀小龙 出资 476万人民币;孙文义 出资 572万人民币;刘金奎 出资 476万人民币;李荣彬 出资 476万人民币; [退出]
|
兀小龙 出资 660( + 38.65546% )万人民币;孙文义 出资 680( + 18.88112% )万人民币;刘金奎 出资 660( + 38.65546% )万人民币;
|
3 | 2021-05-07 | 财务负责人 |
刘金奎 ***
|
兀小龙 ***
|
4 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林章星 [退出]
|
李荣彬 [新增]
|
5 | 2021-02-26 | 联络员备案 |
备案手机:
|
孙文义 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙文义
|
孙文义
|
7 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
兀小龙 [退出]
|
孙文义 [新增]
|
8 | 2021-02-26 | 经营期限 |
2008年6月18日 至 2018年6月18日
|
2008年6月18日 至 长期
|
9 | 2021-02-26 | 财务负责人 |
|
刘金奎 ***
|
10 | 2021-02-26 | 法定代表人变更 |
孙文义
|
孙文义
|