序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鲁冰文 | 100% | 310.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲁冰文
|
|
2 |
鲁炳英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-08 | 法定代表人变更 |
鲁炳英
|
鲁冰文
|
2 | 2020-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁炳英 [退出]
|
鲁冰文 [新增]
|
3 | 2020-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁冰文 [退出]
|
鲁炳英 [新增]
|
4 | 2020-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁冰文 [退出]
|
鲁炳英 [新增]
|
5 | 2020-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白章贵 [退出]
|
鲁冰文 [新增]
|
6 | 2020-03-18 | 法定代表人变更 |
鲁冰文
|
鲁炳英
|
7 | 2020-03-18 | 联络员备案 |
鲁冰文 *** 备案手机:***
|
鲁炳英 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-03-02 | 经营范围变更 |
生物科学技术研究服务;农业技术开****、咨询、交流、转让、推广服务;藜麦、黄秋葵、马铃薯、杂粮、水果、谷物、豆类、薯类、果品、蔬菜种植、收购、初加工、销售;红豆脆片技术研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生物科学技术研究服务;农业技术开****、咨询、交流、转让、推广服务;藜麦、黄秋葵、马铃薯、杂粮、水果、谷物、豆类、薯类、果品、蔬菜种植、收购、初加工、销售;预包装食品销售;红豆脆片技术研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏宏 [退出]
|
白章贵 [新增]
|
10 | 2016-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁炳英 [退出]
|
鲁冰文 [新增]
|