序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋铭刚 | 80% | 80万人民币 |
2 | 常俊安 | 10% | 10万人民币 |
3 | 袁秀智 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋铭刚
|
|
2 |
常俊安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-22 | 联络员备案 |
备案手机:
|
宋铭刚 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-05-22 | 经营期限 |
2009年1月14日 至 2019年1月14日
|
2009年1月14日 至 2039年1月14日
|
3 | 2019-05-22 | 财务负责人 |
|
袁秀智 ***
|