序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张英彬 | 75% | 150.0万人民币 |
2 | 李冬景 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张英彬
|
|
2 |
李冬景
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-01-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-03-03~2015-03-02
|
2010-03-03~2025-03-02
|