序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋康德 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋康德
|
|
2 |
马惊惊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-24 | 章程备案 |
无
|
2020-07-20修改后的公司章程。
|
2 | 2020-07-24 | 联络员备案 |
宋任琼 *** 备案手机:***
|
宋康德 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋任琼 [退出]
|
宋康德 [新增]
|
4 | 2020-07-24 | 法定代表人变更 |
宋任琼
|
宋康德
|
5 | 2020-07-24 | 投资人(股权)变更 |
宋任琼 出资 100万人民币; [退出]
|
宋康德 出资 100万人民币; [新增]
|
6 | 2020-07-24 | 财务负责人 |
宋任琼 ***
|
宋康德 ***
|
7 | 2019-04-12 | 投资人(股权)变更 |
宋康德 出资 100万人民币; [退出]
|
宋任琼 出资 100万人民币; [新增]
|
8 | 2019-04-12 | 章程备案 |
无
|
2019-04-08修改后的公司章程。
|
9 | 2019-04-12 | 联络员备案 |
宋康德 *** 备案手机:***
|
宋任琼 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-04-12 | 财务负责人 |
宋康德 ***
|
宋任琼 ***
|