序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁玉旺 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁玉旺
|
|
2 |
张文艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 联络员备案 |
梁丙义 *** 备案手机:***
|
梁玉旺 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张文艳
|
张文艳
|
3 | 2021-10-20 | 经营期限 |
2015年8月14日 至 2025年8月13日
|
2015年8月14日 至 长期
|
4 | 2021-10-20 | 法定代表人变更 |
梁丙义
|
梁玉旺
|
5 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁丙义 [退出]
|
梁玉旺 [新增]
|
6 | 2021-10-20 | 投资人(股权)变更 |
张文艳 出资 300万人民币; [退出]
|
梁玉旺 出资 300.000000万人民币; [新增]
|
7 | 2020-03-05 | 联络员备案 |
备案手机:
|
梁丙义 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-03-05 | 法定代表人变更 |
赵建昌
|
梁丙义
|
9 | 2020-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵建昌 [退出]
|
梁丙义 [新增]
|
10 | 2020-03-05 | 财务负责人 |
梁丙义 ***
|
张国荣 ***
|