序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-10 | 联络员备案 |
王桂宁 *** 备案手机:***
|
崔宝才 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-09-10 | 负责人变更 |
王桂宁 [退出]
|
张萧萌 [新增]
|
3 | 2019-09-10 | 财务负责人 |
张萧萌 ***
|
李碧雪 ***
|
4 | 2018-09-21 | 联络员备案 |
崔宝才 *** 备案手机:***
|
王桂宁 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-09-21 | 负责人变更 |
荣忠 [退出]
|
王桂宁 [新增]
|
6 | 2017-09-26 | 财务负责人 |
张萧萌
|
张萧萌
|
7 | 2017-09-26 | 联络员备案 |
崔宝才 备案手机:*****
|
崔宝才 备案手机:*****
|
8 | 2017-09-26 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
|
9 | 2017-04-10 | 财务负责人 |
|
张萧萌
|
10 | 2017-04-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
崔宝才 备案手机:*****
|