序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕兰芬 | 100% | 48.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕兰芬
|
|
2 |
袁自顺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕兰芬 [退出]
|
袁自顺 [新增]
|
2 | 2016-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文华 [退出]马迎振 [退出]
|
吕兰芬 [新增]
|
3 | 2016-03-01 | 董事备案 |
刘文华 [退出]马迎振 [退出]
|
吕兰芬 [新增]
|
4 | 2016-03-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吕兰芬 备案手机:*****
|
5 | 2016-03-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2016-03-01 | 法定代表人变更 |
刘文华
|
吕兰芬
|
7 | 2016-03-01 | 财务负责人 |
|
翟晓冉
|
8 | 2016-03-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009年1月16日 至 2019年1月15日
|
2009年1月16日 至 2029年1月15日
|
9 | 2016-03-01 | 监事备案 |
吕兰芬 [退出]
|
袁自顺 [新增]
|
10 | 2016-03-01 | 投资人(股权)变更 |
刘文华 出资 30万; [退出]吕兰芬 出资 18万;
|
吕兰芬 出资 48( + 166.66667% )万人民币;
|