序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔清浦 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 王月偿 | 25% | 12.5万人民币 |
3 | 李忠强 | 25% | 12.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘福强
|
|
2 |
崔清浦
|
|
3 |
李忠强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔清浦 [退出]
|
刘福强 [新增]
|
2 | 2019-01-23 | 法定代表人变更 |
崔清浦
|
刘福强
|
3 | 2016-03-23 | 财务负责人 |
|
王月偿
|
4 | 2016-03-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年11月2日 至 2015年11月1日
|
2005年11月2日 至 长期
|
5 | 2016-03-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王月偿 备案手机:*****
|