序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 自然人股东 | 89.22436% | 10791.07万人民币 |
2 | 企业法人股东 | 10.77565% | 1303.24万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟迎春
|
|
2 |
张钢甲
|
|
3 |
闫俊兴
|
|
4 |
高楠楠
|
|
5 |
赵少峰
|
|
6 |
裴友良
|
|
7 |
孙志平
|
|
8 |
张振兵
|
|
9 |
胡晓军
|
|
10 |
张万里
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司健康路分社
|
徐相飞 | 2015-09-16 |
2 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司南京堂信用社
|
魏晓阳 | 2015-09-16 |
3 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司大尹村信用社
|
吴敏辉 | 2015-09-16 |
4 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司大官亭信用社
|
赵恒义 | 2015-09-16 |
5 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司牛村信用社
|
吴安 | 2015-09-16 |
6 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司留楚信用社
|
张广利 | 2015-09-16 |
7 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司寺岗信用社
|
许坤栋 | 2015-09-16 |
8 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司南善信用社
|
胡春阳 | 2015-09-16 |
9 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司东里满信用社
|
郭月辉 | 2015-09-16 |
10 |
饶阳县农村信用联社股份有限公司合方信用社
|
闫俊龙 | 2015-09-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高楠楠孙志平闫俊兴胡晓军裴友良张钢甲王志华 [退出]翟迎春赵少峰
|
闫俊兴张振兵 [新增]翟迎春裴友良高楠楠张钢甲胡晓军孙志平赵少峰
|
2 | 2021-01-05 | 章程备案 |
无
|
2020-12-29第六章第二节第一百零二条、第六节第一百四十七条;第七章第四节第一百七十三条、第九章第三节第一百九十二条、一百九十三条进行部分修改,增加第九章第三节第一百九十四条和第一百九十五条。
|
3 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙志平高楠楠李子章 [退出]赵少峰王志华张钢甲裴友良胡晓军翟迎春
|
裴友良赵少峰王志华高楠楠翟迎春闫俊兴 [新增]孙志平张钢甲胡晓军
|
4 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张铭 [退出]张万里王亚须腾红龙徐栋刘朝进赵海涛
|
赵海涛徐栋张万里刘朝进王亚须腾红龙康龙飞 [新增]
|
5 | 2020-07-23 | 注册资本变更 |
13333.9728万人民币
|
18333.972800万人民币( + 37.4982% )
|
6 | 2020-07-14 | 注册资本变更 |
12699.0217万人民币
|
13333.972800万人民币( + 5% )
|
7 | 2019-08-23 | 注册资本变更 |
12094.3064万人民币
|
12699.021700万人民币( + 5% )
|
8 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
备案手机:
|
贾蓉蓉 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张万里艾巍 [退出]刘根锁 [退出]郭建周 [退出]赵志强 [退出]赵兴旺 [退出]尹东强 [退出]
|
腾红龙 [新增]徐栋 [新增]赵海涛 [新增]张铭 [新增]刘朝进 [新增]王亚须 [新增]张万里
|
10 | 2019-04-29 | 法定代表人变更 |
赵金路
|
翟迎春
|