序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高树民 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高树民
|
|
2 |
张绍斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-09 | 地址变更 |
安平县育才北路99号
|
安平县红旗街与孙犁路交叉口南行200米路西
|
2 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
备案手机:
|
高树民 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-29 | 财务负责人 |
|
宋伟 ***
|
4 | 2015-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
玉建岗 [退出]
|
张绍斌 [新增]
|
5 | 2015-07-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011-06-08~2031-06-07
|
2011-06-08~2041-06-07
|
6 | 2015-07-22 | 投资人(股权)变更 |
赵计龙 出资 25万; [退出]玉建岗 出资 25万; [退出]
|
高树民 出资 50万人民币; [新增]
|
7 | 2015-07-22 | 法定代表人变更 |
赵计龙
|
高树民
|
8 | 2015-07-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2015-07-22 | 监事备案 |
玉建岗 [退出]
|
张绍斌 [新增]
|
10 | 2015-07-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
赵计龙; [退出]玉建岗; [退出]
|
高树民; [新增]
|