序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吉海宁 | 100% | 1050.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吉海宁
|
|
2 |
吉志魁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吉盼山 [退出]
|
吉志魁 [新增]
|
2 | 2018-07-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
赵亚丽; [退出]
|
吉海宁; [新增]
|
3 | 2018-07-17 | 财务负责人 |
程静 ***
|
张彦朋 ***
|
4 | 2018-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵亚丽 [退出]
|
吉海宁 [新增]
|
5 | 2018-07-17 | 联络员备案 |
备案手机:
|
吉海宁 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-07-17 | 法定代表人变更 |
赵亚丽
|
吉海宁
|
7 | 2018-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵静雅 [退出]
|
吉盼山 [新增]
|
8 | 2018-07-17 | 投资人(股权)变更 |
赵亚丽 出资 1000万人民币; [退出]
|
吉海宁 出资 1050万人民币; [新增]
|
9 | 2015-12-14 | 财务负责人 |
|
程静
|
10 | 2014-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李月 [退出]
|
赵静雅 [新增]
|