序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 负责人变更 |
马雪妹 [退出]
|
王星 [新增]
|
2 | 2018-12-20 | 财务负责人 |
王存龙 ***
|
张清梅 ***
|
3 | 2018-12-20 | 联络员备案 |
安新巧 *** 备案手机:***
|
王星 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-12-20 | 经营范围变更 |
房地产开****与经营(受公司委托经营)、物业管理、房屋租赁、住宿。(需专项审批的未经批准不得经营,已经批准的按审批有效期经营)
|
房地产开****与经营(受公司委托经营)、物业管理、房屋租赁、住宿;企业管理咨询、企业营销策划、市场调查。(需专项审批的未经批准不得经营,已经批准的按审批有效期经营)
|
5 | 2018-07-05 | 联络员备案 |
王星 *** 备案手机:***
|
安新巧 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-07-05 | 负责人变更 |
李育琨 [退出]
|
马雪妹 [新增]
|
7 | 2018-07-05 | 财务负责人 |
王存龙 ***
|
王存龙 ***
|
8 | 2017-08-18 | 负责人变更 |
李美英 [退出]
|
李育琨 [新增]
|
9 | 2017-08-18 | 财务负责人 |
|
王存龙
|
10 | 2017-08-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王星 备案手机:*****
|