序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔永平 | 100% | 510.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔永平
|
|
2 |
周万生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 法定代表人变更 |
杨猛
|
崔永平
|
2 | 2022-04-29 | 联络员备案 |
杨猛 *** 备案手机:***
|
崔永平 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-04-29 | 经营期限 |
2017年12月22日 至 长期
|
2017年12月22日 至 2047年12月21日
|
4 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴强 [退出]
|
周万生 [新增]
|
5 | 2022-04-29 | 财务负责人 |
陈建芳 ***
|
李新光 ***
|
6 | 2022-04-29 | 投资人(股权)变更 |
吴强 出资 255万人民币; [退出]杨猛 出资 255万人民币; [退出]
|
崔永平 出资 510.000000万人民币; [新增]
|
7 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨猛 [退出]
|
崔永平 [新增]
|
8 | 2022-04-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2021-09-23 | 联络员备案 |
吴强 *** 备案手机:***
|
杨猛 *** 备案手机:***
|
10 | 2021-09-23 | 地址变更 |
安平县徐疃村村西500米
|
安平县徐疃村村西500米
|