序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵会朝 | 100% | 120.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵会朝
|
|
2 |
张静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-04-13 | 法定代表人变更 |
刘智慧
|
赵会朝
|
3 | 2021-04-13 | 联络员备案 |
刘智慧 *** 备案手机:***
|
赵会朝 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘智慧 [退出]
|
赵会朝 [新增]
|
5 | 2021-04-13 | 财务负责人 |
张静 ***
|
郑子豪 ***
|
6 | 2021-04-13 | 经营期限 |
2013年11月13日 至 长期
|
2013年11月13日 至 2043年11月12日
|
7 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵会朝 [退出]
|
张静 [新增]
|
8 | 2021-04-13 | 投资人(股权)变更 |
刘智慧 出资 60万人民币; [退出]张静 出资 30万人民币; [退出]赵会朝 出资 30万人民币;
|
赵会朝 出资 120( + 300% )万人民币;
|
9 | 2021-04-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘智慧; [退出]张静; [退出]赵会朝;
|
赵会朝;
|
10 | 2017-06-14 | 财务负责人 |
|
张静
|