序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-08 | 负责人变更 |
李晓赫 [退出]
|
杨曼 [新增]
|
2 | 2019-11-13 | 负责人变更 |
杨曼 [退出]
|
李晓赫 [新增]
|
3 | 2019-10-09 | 负责人变更 |
李晓赫 [退出]
|
杨曼 [新增]
|
4 | 2019-04-01 | 负责人变更 |
李翠 [退出]
|
李晓赫 [新增]
|