序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹端广 | 100% | 1300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王元祥
|
|
2 |
曹桂霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 联络员备案 |
曹瑞广 *** 备案手机:***
|
王元祥 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-09-10 | 法定代表人变更 |
曹端广
|
王元祥
|
3 | 2021-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹端广 [退出]
|
王元祥 [新增]
|
4 | 2018-12-24 | 经营范围变更 |
棉花、粮食收购、加工、销售;棉籽、皮棉购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
棉花、粮食收购、加工、销售;棉籽、皮棉购销;食用油脂加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-06-19 | 经营范围变更 |
棉花收购、加工、销售;棉籽、皮棉购销。(法律、行政法规规定的,须经审批的,未获审批前不得经营)*
|
棉花、粮食收购、加工、销售;棉籽、皮棉购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-06-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年6月20日 至 2018年6月20日
|
2008年6月20日 至 长期
|
7 | 2017-06-19 | 联络员备案 |
曹瑞广 备案手机:*****
|
曹瑞广 备案手机:*****
|
8 | 2016-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张甲才 [退出]
|
曹桂霞 [新增]
|
9 | 2016-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
曹端广
|
10 | 2016-08-05 | 财务负责人 |
|
王晓青
|