序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 饶阳县财政局 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵钢
|
|
2 |
胡晓军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-21 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
500.000000万人民币( - 83.33333% )
|
2 | 2018-08-21 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2018-08-21 | 投资人(股权)变更 |
饶阳县财政局 出资 2860.8万人民币;衡水博幻广告有限公司 出资 139.2万人民币; [退出]
|
饶阳县财政局 出资 500.000000( - 82.52237% )万人民币;
|
4 | 2018-03-01 | 法定代表人变更 |
范善理
|
赵钢
|
5 | 2018-03-01 | 章程备案 |
无
|
2018-02-26变更:法定代表人、总经理、执行董事。
|
6 | 2018-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军 [退出]田俊娄 [退出]范善理 [退出]
|
赵钢 [新增]
|
7 | 2018-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范善理 [退出]
|
赵钢 [新增]
|
8 | 2016-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟益民 [退出]李建博 [退出]宋洪惜 [退出]张华华 [退出]王清轩 [退出]王立念 [退出]李善学 [退出]
|
胡晓军 [新增]
|
9 | 2016-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛九庚 [退出]段宗希 [退出]赵春立 [退出]赵战战 [退出]范善理闫国丰 [退出]石庆府 [退出]
|
范善理
|
10 | 2016-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范善理李军
|
李军范善理田俊娄 [新增]
|