序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘新铎 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘新铎
|
|
2 |
张伟亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-11 | 清算组备案 |
无
|
负责人:刘新铎;成员:刘新铎;成员:张津;
|
2 | 2018-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李虎 [退出]
|
刘新铎 [新增]
|
3 | 2018-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾玉伟 [退出]
|
张伟亮 [新增]
|
4 | 2018-01-30 | 监事备案 |
贾玉伟 [退出]
|
张伟亮 [新增]
|
5 | 2018-01-30 | 财务负责人 |
李曼丽
|
陈卿卿
|
6 | 2018-01-30 | 法定代表人变更 |
李虎
|
刘新铎
|
7 | 2018-01-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-01-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015年12月28日 至 长期
|
2015年12月28日 至 2045年12月27日
|
9 | 2018-01-30 | 董事备案 |
李虎 [退出]
|
刘新铎 [新增]
|
10 | 2018-01-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
贾玉伟; [退出]李虎; [退出]
|
刘新铎; [新增]
|