序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江正泰新能源开****有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石云
|
|
2 |
吴承志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈道军 [退出]
|
石云 [新增]
|
2 | 2020-01-02 | 法定代表人变更 |
沈道军
|
石云
|
3 | 2019-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢长兵 [退出]
|
沈道军 [新增]
|
4 | 2019-11-29 | 法定代表人变更 |
卢长兵
|
沈道军
|
5 | 2019-11-29 | 经营范围变更 |
太阳能光伏设备销售、安装;光伏技术咨询服务;太阳能****电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
太阳能光伏电站的设计、建设、管理、维护;太阳能光伏****电;电力销售;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-11-29 | 投资人(股权)变更 |
江西展宇光伏科技有限公司 出资 100万人民币; [退出]
|
浙江正泰新能源开****有限公司 出资 100万人民币; [新增]
|
7 | 2019-11-29 | 联络员备案 |
王春华 *** 备案手机:***
|
孙玉冰 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
迟永昕 [退出]
|
吴承志 [新增]
|
9 | 2018-06-27 | 经营范围变更 |
太阳能光伏设备销售、安装;光伏技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
太阳能光伏设备销售、安装;光伏技术咨询服务;太阳能****电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王春华 [退出]
|
卢长兵 [新增]
|