序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 靳硕 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
靳硕
|
|
2 |
高峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
靳硕;高峰; [退出]
|
靳硕;
|
2 | 2022-09-14 | 财务负责人 |
高少雄 ***
|
靳硕 ***
|
3 | 2022-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
靳硕
|
4 | 2022-09-14 | 投资人(股权)变更 |
靳硕 出资 600万人民币;高峰 出资 400万人民币; [退出]
|
靳硕 出资 1000.000000( + 66.66667% )万人民币;
|
5 | 2022-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高峰
|
高峰
|
6 | 2022-09-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2022-09-14 | 经营期限 |
2013年11月4日 至 长期
|
2013年11月4日 至 2043年11月3日
|
8 | 2022-09-14 | 联络员备案 |
靳硕 *** 备案手机:***
|
靳硕 *** 备案手机:***
|
9 | 2022-08-19 | 联络员备案 |
高少雄 *** 备案手机:***
|
靳硕 *** 备案手机:***
|
10 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高少雄 [退出]
|
靳硕 [新增]
|