序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 路鹏 | 50% | 300万人民币 |
2 | 李贵峰 | 50% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李贵峰
|
|
2 |
路鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011年6月9日 至 2016年6月8日
|
2011年6月9日 至 2026年6月8日
|
2 | 2014-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王瑞 [退出]
|
李贵峰 [新增]
|
3 | 2014-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李咏梅 [退出]
|
路鹏 [新增]
|
4 | 2014-05-27 | 经理备案 |
王瑞 [退出]
|
李贵峰 [新增]
|
5 | 2014-05-27 | 投资人(股权)变更 |
王瑞; [退出]李咏梅; [退出]
|
李贵峰; [新增]路鹏; [新增]
|
6 | 2014-05-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-05-27修改后:李贵峰,货币出资300万元,占公司注册资本的50%;路鹏,货币出资300万元,占公司注册资本的50%。
|
7 | 2014-05-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
王瑞; [退出]李咏梅; [退出]
|
李贵峰; [新增]路鹏; [新增]
|
8 | 2014-05-27 | 董事备案 |
王瑞 [退出]
|
李贵峰 [新增]
|
9 | 2014-05-27 | 监事备案 |
李咏梅 [退出]
|
路鹏 [新增]
|
10 | 2014-05-27 | 法定代表人变更 |
王瑞
|
李贵峰
|