序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 名称变更 |
中国邮政集团有限公司河北省深州市唐奉支局
|
中国邮政集团有限公司河北省深州市唐奉邮政支局
|
2 | 2021-05-21 | 经营范围变更 |
邮政基础业务、邮政增值业务、邮政附属业务及国家邮政局批准开办的其它业务;依法代理经营邮政储蓄业务(只限中国银保监会批准的分支机构经营);代办电信业务;通信器材;国内版图书报刊零售,音像制品销售、租赁、清洗;设计、制作、****布广告业务;工艺礼品;邮购邮销业务(国家禁止和未取得专项审批的除外);实物递送;自有房屋租赁;不再分装的包装种子的零售;农药(杀鼠剂及属于危险化学品的农药除外)批****、零售,化肥零售,农膜、饲料及饲料添加剂销售;航空、铁路客票的代订服务;金银制品零售;日用品、文具用品、礼仪用品、化妆品、服装、纺织品、日用百货、家电、话筒零配件、农副产品销售;电影票务代理,文艺演出票务代理;承办展览展示,组织文化艺术交流活动(不含演出);体育项目经营(高危险性体育项目除外);创意服务;国内旅游业务、入境旅游业务;受企业委托代收款服务;电子商务;邮政物流;仓储服务;批****兼零售预包装食品;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
邮政基础业务、邮政增值业务、邮政附属业务及国家邮政局批准开办的其它业务;代办电信业务;通信器材;国内版图书报刊零售,音像制品销售、租赁、清洗;设计、制作、****布广告业务;工艺礼品;邮购邮销业务(国家禁止和未取得专项审批的除外);实物递送;自有房屋租赁;不再分装的包装种子的零售;农药(杀鼠剂及属于危险化学品的农药除外)批****、零售,化肥零售,农膜、饲料及饲料添加剂销售;航空、铁路客票的代订服务;金银制品零售;日用品、文具用品、礼仪用品、化妆品、服装、纺织品、日用百货、家电、话筒零配件、农副产品销售;电影票务代理,文艺演出票务代理;承办展览展示,组织文化艺术交流活动(不含演出);体育项目经营(高危险性体育项目除外);创意服务;国内旅游业务、入境旅游业务;受企业委托代收款服务;电子商务;邮政物流;仓储服务;批****兼零售预包装食品;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;零售药品;卷烟、雪茄烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-07-29 | 负责人变更 |
聂丹 [退出]
|
高会宁 [新增]
|
4 | 2020-04-16 | 名称变更 |
中国邮政集团公司河北省深州市唐奉支局
|
中国邮政集团有限公司河北省深州市唐奉支局
|
5 | 2020-04-16 | 其他事项备案 |
河北省邮政公司
|
中国邮政集团有限公司河北省深州市分公司
|
6 | 2020-04-16 | 经营范围变更 |
邮政基础业务,邮政增值业务,邮政附属业务,邮政储蓄业务及国家邮政局批准开办的业务* 代办电信业务,通信器材零售,胶卷彩扩,设计、制作、****布广告业务,邮购邮销业务(国家禁止和未取得专项审批的除外),实物递送,自有房屋租赁,不再分装的包装种子、农药(杀鼠剂及属于危险化学品的农药除外)批****零售,化肥零售,农膜、饲料及饲料添加剂、日用品销售,零售预包装食品,航空、铁路客票的代订服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
邮政基础业务、邮政增值业务、邮政附属业务及国家邮政局批准开办的其它业务;依法代理经营邮政储蓄业务(只限中国银保监会批准的分支机构经营);代办电信业务;通信器材;国内版图书报刊零售,音像制品销售、租赁、清洗;设计、制作、****布广告业务;工艺礼品;邮购邮销业务(国家禁止和未取得专项审批的除外);实物递送;自有房屋租赁;不再分装的包装种子的零售;农药(杀鼠剂及属于危险化学品的农药除外)批****、零售,化肥零售,农膜、饲料及饲料添加剂销售;航空、铁路客票的代订服务;金银制品零售;日用品、文具用品、礼仪用品、化妆品、服装、纺织品、日用百货、家电、话筒零配件、农副产品销售;电影票务代理,文艺演出票务代理;承办展览展示,组织文化艺术交流活动(不含演出);体育项目经营(高危险性体育项目除外);创意服务;国内旅游业务、入境旅游业务;受企业委托代收款服务;电子商务;邮政物流;仓储服务;批****兼零售预包装食品;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2020-04-16 | 市场主体类型变更 |
国有经营单位(非法人)
|
有限责任公司分公司(国有独资)
|
8 | 2017-11-17 | 负责人变更 |
李辉 [退出]
|
聂丹 [新增]
|
9 | 2015-11-05 | 财务负责人 |
|
刘育娟 ***
|
10 | 2015-11-05 | 负责人变更 |
陈泊 [退出]
|
李辉 [新增]
|