序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩士辉 | -3000.0万人民币 | |
2 | 崔跃国 | 27% | 2700.0万人民币 |
3 | 马法湘 | 13% | 1300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩士辉
|
|
2 |
田盼想
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田盼想
|
田盼想
|
2 | 2021-12-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
韩士辉;田盼想; [退出]
|
韩士辉;崔跃国; [新增]马法湘; [新增]
|
3 | 2021-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
韩士辉
|
4 | 2021-12-08 | 投资人(股权)变更 |
韩士辉 出资 9000万人民币;田盼想 出资 1000万人民币; [退出]
|
韩士辉 出资 6000( - 33.33333% )万人民币;崔跃国 出资 2700万人民币; [新增]马法湘 出资 1300万人民币; [新增]
|
5 | 2020-04-09 | 财务负责人 |
程静 ***
|
毛婉霞 ***
|
6 | 2019-01-03 | 财务负责人 |
喻艳红 ***
|
程静 ***
|
7 | 2019-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田芳娣 [退出]刘彦京 [退出]田明锁 [退出]刘宇 [退出]马腾腾 [退出]
|
田盼想 [新增]
|
8 | 2019-01-03 | 经营期限 |
2018年2月6日 至 2048年2月5日
|
2018年2月6日 至 长期
|
9 | 2019-01-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2019-01-03 | 法定代表人变更 |
韩士辉
|
韩士辉
|