序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 负责人变更 |
朱彦 [退出]
|
崔厚锋 [新增]
|
2 | 2019-03-27 | 负责人变更 |
马彦成 [退出]
|
朱彦 [新增]
|
3 | 2018-06-25 | 经营范围变更 |
按照金融许可证批准的业务范围经营。 按照保险兼业代理许可证批准的业务范围代理保险业务(有效期至2018年06月23日);经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|
按照金融许可证批准的业务范围经营。按照保险兼业代理许可证批准的业务范围代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-05-27 | 财务负责人 |
|
张志杰
|
5 | 2017-05-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杜亚明 备案手机:*****
|
6 | 2017-05-27 | 负责人变更 |
门江涛 [退出]
|
马彦成 [新增]
|
7 | 2015-09-02 | 其他事项备案 |
中国农业****展银行衡水分行
|
中国农业****展银行衡水分行
|
8 | 2015-09-02 | 经营范围变更 |
按照金融许可证批准的业务范围经营。按照保险兼业代理许可证批准的业务范围代理保险业务(有效期至2015年06月23日);经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|
按照金融许可证批准的业务范围经营。按照保险兼业代理许可证批准的业务范围代理保险业务(有效期至2018年06月23日);经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|
9 | 2015-09-02 | 隶属单位名称变更 |
中国农业****展银行衡水分行
|
中国农业****展银行衡水分行
|