序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵祺
|
张旭燕
|
2 | 2021-01-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;总行授权的代客外汇买卖、外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;及其总行在中国银行业监督管理委员会批准业务范围内授权经营的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;总行授权的代客外汇买卖、外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;及其总行在中国银行业监督管理委员会批准业务范围内授权经营的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈剑锋
|
陈剑锋
|
4 | 2018-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
陈剑锋
|
赵祺
|
5 | 2015-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘晓凯 [退出]
|
陈剑锋 [新增]
|
6 | 2015-07-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘晓凯
|
陈剑锋
|
7 | 2014-07-09 | 市场主体类型变更变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
8 | 2014-07-09 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
;办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;总行授权的代客外汇买卖、外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;及其总行在中国银行业监督管理委员会批准业务范围内授权经营的其他业务。***
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;总行授权的代客外汇买卖、外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;及其总行在中国银行业监督管理委员会批准业务范围内授权经营的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|