序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曹亚洁
|
连燕飞
|
2 | 2021-08-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
戈进来
|
曹亚洁
|
3 | 2020-07-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
解晶
|
戈进来
|
4 | 2019-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫江虹
|
闫江虹
|
5 | 2019-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
闫江虹
|
解晶
|
6 | 2018-01-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李晓升
|
闫江虹
|
7 | 2018-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李晓升 [退出]
|
闫江虹 [新增]
|