序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯皓
|
张涛
|
2 | 2021-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾小永
|
贾小永
|
3 | 2020-02-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭芳
|
冯皓
|
4 | 2019-07-16 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
5 | 2018-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾小永
|
郭芳
|
6 | 2015-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
段文
|
贾小永
|
7 | 2014-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李寒静
|
段文
|
8 | 2014-07-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。******
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|