序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西省经济建设投资集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄静
|
|
2 |
苏伟
|
|
3 |
蔡冬红
|
|
4 |
郑卫东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
太原市小店区王村南街65号山西投资大厦14层
|
太原市小店区亲贤北街26号航远大厦11层
|
2 | 2021-04-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
以自有资金对能源、原材料、新材料、化工、交通、房地产、高科技、装备制造业、旅游业投资及其资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
以自有资金对能源、原材料、新材料、化工、交通、房地产、高科技、装备制造业、旅游业投资及其资产管理;企业管理、财务、投资、法律及风险管理的咨询和服务;不良资产收购及处置(金融资产除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
黄静阎小伟 [退出]蔡冬红贺新华 [退出]
|
黄静蔡冬红苏伟 [新增]郑卫东 [新增]
|
4 | 2018-01-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
万帼荣
|
黄静
|
5 | 2018-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阎小伟万帼荣 [退出]蔡冬红贺新华
|
黄静 [新增]阎小伟蔡冬红贺新华
|