序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐惠文 | 52% | 26.0万人民币 |
2 | 赵晋花 | 24% | 12.0万人民币 |
3 | 王保明 | 24% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王保明
|
|
2 |
赵晋花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐惠文:52%;王保明:24%;王俊文:24%; [退出]
|
赵晋花:24%; [新增]徐惠文:52%;王保明:24%;
|
2 | 2020-12-23 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2020-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王俊文 [退出]王保明
|
赵晋花 [新增]王保明
|
4 | 2014-05-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2010-04-30,2014-04-30}
|
{2014-05-05,2024-05-04}
|