序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 93.7万人民币 |
2 | 山西省体育局 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山西省体育服务总公司体育汽车修理厂
|
胡宏伟 | 2004-07-15 |
2 |
山西省体育服务总公司奥林汽车修理厂
|
石爱民 | 2000-06-01 |
3 |
山西省体育服务总公司奥林汽车配件公司第一营业部
|
胡宏伟 | 1999-06-14 |
4 |
山西省体育服务总公司进口汽车修理厂
|
胡善中 | 1999-05-19 |
5 |
山西省体育服务总公司体育时装厂
|
曾吉喜 | 1996-05-27 |
6 |
山西省体育服务总公司亚奥商行
|
曾吉喜 | 1994-07-01 |
7 |
山西省体育服务总公司亚奥艺社
|
武震 | 1994-06-30 |
8 |
山西省体育服务总公司商贸开****分公司
|
任京生 | 1993-01-06 |
9 |
山西省体育服务总公司民用器材分公司
|
李志国 | 1992-07-24 |
10 |
山西省体育服务总公司综合开****分公司
|
苗晋平 | 1991-10-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-22 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2017-11-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2017-11-22 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
|
4 | 2017-11-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
|
5 | 2017-11-22 | 其他事项备案变更 |
|
|
6 | 2017-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
|
7 | 2012-08-30 | 其他事项备案 |
|
|
8 | 2010-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2008-10-17 | 分公司/分支机构备案 |
|
|
10 | 2006-06-27 | 分公司/分支机构备案 |
|
|