序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫风明 | 80% | 400万人民币 |
2 | 郭建新 | 10% | 50万人民币 |
3 | 高力军 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王静
|
|
2 |
高力军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
水、电、暖管道安装;地暖设计安装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
水、电、暖管道安装;地暖设计安装;建材、管材、五金产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高力军闫风明 [退出]王静
|
高力军王静
|
3 | 2020-01-10 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2016-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
闫风明郭建新 [退出]高力军
|
王静 [新增]闫风明高力军
|
5 | 2016-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
闫风明
|
王静
|
6 | 2015-01-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2006-03-23,2015-02-28}
|
{2015-01-26,2025-02-27}
|