序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 雷金鑫 | 70% | 77.0万人民币 |
2 | 李咪 | 30% | 33.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷金鑫
|
|
2 |
李咪
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
太原西沟人家餐饮有限公司北京办事处
|
李秋贵 | 2004-11-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-05-31
|
长期
|
2 | 2017-08-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
雷金鑫:*%;李秋贵:*%; [退出]王峰丽:*%; [退出]雷娟:*%; [退出]张丽花:*%; [退出]李咪:*%;
|
李咪:*%;雷金鑫:*%;
|
3 | 2017-08-07 | 其他事项备案变更 |
雷金鑫:*%;李秋贵:*%;王峰丽:*%;雷娟:*%;张丽花:*%;李咪:*%;
|
李咪:*%;雷金鑫:*%;
|
4 | 2017-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王峰丽 [退出]雷金鑫
|
李咪 [新增]雷金鑫
|
5 | 2017-02-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张丽花:*%;李咪:*%;李秋贵:*%;王峰丽:*%;申纪兰:*%; [退出]雷娟:*%;
|
张丽花:*%;李咪:*%;雷娟:*%;王峰丽:*%;李秋贵:*%;雷金鑫:*%; [新增]
|
6 | 2017-02-07 | 其他事项备案变更 |
张丽花:*%;李咪:*%;李秋贵:*%;王峰丽:*%;申纪兰:*%;雷娟:*%;
|
张丽花:*%;李咪:*%;雷娟:*%;王峰丽:*%;李秋贵:*%;雷金鑫:*%;
|
7 | 2017-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王峰丽申纪兰 [退出]
|
王峰丽雷金鑫 [新增]
|
8 | 2017-02-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
申纪兰
|
雷金鑫
|
9 | 2015-05-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-05-31
|
2020-05-31
|
10 | 2015-05-27 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
餐饮管理。(法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批未经批准前不得经营,许可项目在许可证有效期内经营)***;
|
餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|