序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 太原酒厂有限责任公司 | 82% | 3280万人民币 |
2 | 太原晋泉涌酒业有限公司 | 18% | 720.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张跃军
|
|
2 |
贺宝明
|
|
3 |
陈爱民
|
|
4 |
张晋峰
|
|
5 |
何美诚
|
|
6 |
吕淑琴
|
|
7 |
王金贵
|
|
8 |
韩三变
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 其他事项备案 |
太原酒厂有限责任公司:82%;太原酒厂劳动服务公司:18%;
|
太原酒厂有限责任公司:82%;太原晋泉涌酒业有限公司:18%;
|
2 | 2021-02-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
太原酒厂有限责任公司:82%;太原酒厂劳动服务公司:18%;
|
太原酒厂有限责任公司:82%;太原晋泉涌酒业有限公司:18%; [名称变更]
|
3 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晋峰陈爱民贺宝明吕淑琴王金贵张跃军崔峰 [退出]韩三变
|
张晋峰陈爱民贺宝明吕淑琴王金贵张跃军何美诚 [新增]韩三变
|
4 | 2020-03-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-05-24
|
长期
|
5 | 2019-05-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
太原酒厂:*%;太原酒厂劳动服务公司:*%;
|
太原酒厂劳动服务公司:*%;太原酒厂有限责任公司:*%; [名称变更]
|
6 | 2015-08-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王勇明:*%; [退出]樊丽萍:*%; [退出]张朝晖:*%; [退出]胡小燕:*%; [退出]王梅英:*%; [退出]秦志斌:*%; [退出]崔江涛:*%; [退出]张立鑫:*%; [退出]马杰斌:*%; [退出]张晋峰:*%; [退出]张福川:*%; [退出]彭全生:*%; [退出]王金贵:*%; [退出]王伟强:*%; [退出]王洁琼:*%; [退出]刘丽:*%; [退出]崔蓉:*%; [退出]傅国荣:*%; [退出]何美诚:*%; [退出]任正义:*%; [退出]裴铁环:*%; [退出]崔峰:*%; [退出]赵国君:*%; [退出]太原酒厂劳动服务公司:*%;周健:*%; [退出]李新旺:*%; [退出]贾喜晶:*%; [退出]马学娟:*%; [退出]王树宝:*%; [退出]党崇贵:*%; [退出]赵文滨:*%; [退出]刘静:*%; [退出]郝振涛:*%; [退出]
|
太原酒厂劳动服务公司:*%;太原酒厂:*%; [新增]
|
7 | 2015-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
裴铁环 [退出]
|
韩三变 [新增]崔峰 [新增]张跃军 [新增]王金贵 [新增]吕淑琴 [新增]贺宝明 [新增]陈爱民 [新增]张晋峰 [新增]
|
8 | 2015-08-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
裴铁环
|
张跃军
|
9 | 2015-08-24 | 市场主体类型变更变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
其他股份有限公司(非上市)
|
10 | 2014-09-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
裴铁环
|
裴铁环
|