序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨小龙
|
霍海宾
|
2 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨小龙
|
霍海宾
|
3 | 2018-07-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
太原市万柏林区和平南路83号东方集团5楼505号
|
太原市晋源区集阜路1号1幢1单元14层1402-1号
|
4 | 2018-07-16 | 实收资本变更变更 |
0
|
无
|
5 | 2018-07-16 | 其他事项备案变更 |
*****0
|
*****0
|
6 | 2018-07-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
0
|
无
|
7 | 2016-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李朝阳 [退出]
|
杨小龙 [新增]
|
8 | 2016-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李朝阳
|
杨小龙
|
9 | 2016-10-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2026-04-11
|
无
|
10 | 2016-04-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
无
|
2026-04-11
|