序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 格盟国际能源有限公司 | 78.39999% | 31292.44056万人民币 |
2 | 山西国际能源集团有限公司 | 21.60001% | 8621.38944万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李森
|
|
2 |
曹阳
|
|
3 |
侯利强
|
|
4 |
王四寅
|
|
5 |
JUNHYUNOH
|
|
6 |
田兵
|
|
7 |
IMSUNGTAEK
|
|
8 |
武鹏
|
|
9 |
侯益铭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山西国际能源集团水务投资管理有限公司工会委员会
|
段丽宏 | 2011-10-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王四寅曹阳侯利强李振寰 [退出]李森JUNHYUNOH侯益铭乔岗杰 [退出]IMSUNGTAEK
|
王四寅曹阳侯利强JUNHYUNOH侯益铭IMSUNGTAEK田兵 [新增]武鹏 [新增]李森
|
2 | 2022-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯益铭JUNG [退出]BYUNGHEE [退出]王四寅曹阳侯利强李振寰KIM [退出]HYUN [退出]DO [退出]康晓江 [退出]李森
|
王四寅曹阳侯利强李振寰JUNHYUNOH [新增]侯益铭乔岗杰 [新增]IMSUNGTAEK [新增]李森
|
3 | 2021-12-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
36565.740000
|
39913.830000( + 9.15636% )
|
4 | 2021-12-31 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-12-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
格盟国际能源有限公司:78.4000%;山西国际能源集团有限公司:21.6000%;
|
格盟国际能源有限公司:78.4000%;山西国际能源集团有限公司:21.6000%;
|
6 | 2021-04-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
格盟国际能源有限公司:78.4%;山西国际能源集团有限公司:21.6%;
|
山西国际能源集团有限公司:21.6%;格盟国际能源有限公司:78.4%;
|
7 | 2021-04-16 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2021-04-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
33788.74
|
36565.740000( + 8.21871% )
|
9 | 2021-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯益铭JUNGBYUNGHEE王四寅曹阳侯利强李振寰KIMHYUNDO康晓江
|
李森 [新增]侯益铭JUNGBYUNGHEE王四寅曹阳侯利强李振寰KIMHYUNDO康晓江
|
10 | 2021-03-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王四寅
|
李森
|