序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西文旅新能集团有限公司 | 43.56667% | 8200.0万人民币 |
2 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 9.85793% | 1855.431993万人民币 |
3 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | 9.85793% | 1855.431993万人民币 |
4 | 山西天脊煤化工集团有限公司 | 9.85793% | 1855.431993万人民币 |
5 | 山煤投资集团有限公司 | 9.85793% | 1855.431993万人民币 |
6 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 5.31301% | 1000.0万人民币 |
7 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 5.31301% | 1000.0万人民币 |
8 | 山西焦化集团有限公司 | 3.71911% | 700.0万人民币 |
9 | 山西煤炭运销集团阳泉有限公司 | 2.6565% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭杰
|
|
2 |
聂冬
|
|
3 |
吴效东
|
|
4 |
韩伟
|
|
5 |
崔秋生
|
|
6 |
贾逸凡
|
|
7 |
白雪峰
|
|
8 |
康杰
|
|
9 |
王彦君
|
|
10 |
孟小欢
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山西国瑞投资有限公司阳泉办事处
|
张计梅 | 2009-03-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
山西天脊煤化工集团有限公司:9.8579%;太原钢铁(集团)有限公司:5.3130%;山西焦化集团有限公司:3.7193%;山西潞安矿业(集团)有限责任公司:9.8579%;山煤投资集团有限公司:9.8579%;山西煤炭运销集团有限公司:5.3130%;山西煤炭运销集团阳泉有限公司:2.6565%;山西文旅新能集团有限公司:18.5955%;山西省旅游投资控股集团有限公司:24.9711%; [退出]晋能控股装备制造集团有限公司:9.8579%;
|
山西天脊煤化工集团有限公司:9.8579%;太原钢铁(集团)有限公司:5.3130%;山西焦化集团有限公司:3.7191%;山西潞安矿业(集团)有限责任公司:9.8579%;山煤投资集团有限公司:9.8579%;山西煤炭运销集团有限公司:5.3130%;山西煤炭运销集团阳泉有限公司:2.6566%;山西文旅新能集团有限公司:43.5667%;晋能控股装备制造集团有限公司:9.8579%;
|
2 | 2021-12-21 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭杰可改莲 [退出]杨雨公王彦君陈丽红吴效东白雪峰崔秋生贾逸凡聂冬韩伟张昕郑福栓
|
杨雨公王彦君陈丽红吴效东白雪峰崔秋生贾逸凡聂冬韩伟张昕郑福栓康杰 [新增]孟小欢 [新增]郭杰
|
4 | 2021-08-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
山西天脊煤化工集团有限公司:9.8579%;太原钢铁(集团)有限公司:5.3130%;山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司:9.8579%;山西焦化集团有限公司:3.7191%;山西潞安矿业(集团)有限责任公司:9.8579%;山煤投资集团有限公司:9.8579%;山西省经贸投资控股集团有限公司:22.3146%;山西煤炭运销集团有限公司:5.3130%;山西省投资集团有限公司:18.5955%; [退出]山西煤炭运销集团阳泉有限公司:2.6565%;太原市正原贸易有限公司:2.6565%; [退出]
|
山西煤炭运销集团阳泉有限公司:2.6565%;山西焦化集团有限公司:3.7193%;山煤投资集团有限公司:9.8579%;山西潞安矿业(集团)有限责任公司:9.8579%;山西天脊煤化工集团有限公司:9.8579%;太原钢铁(集团)有限公司:5.3130%;山西煤炭运销集团有限公司:5.3130%;山西文旅新能集团有限公司:18.5955%; [新增]山西省旅游投资控股集团有限公司:24.9711%; [名称变更]晋能控股装备制造集团有限公司:9.8579%; [名称变更]
|
5 | 2021-08-30 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高文亮 [退出]行连军 [退出]郭杰可改莲杨雨公张新 [退出]王彦君张晓东 [退出]陈丽红牛琦田 [退出]马万进 [退出]毛建功 [退出]宋晓伟 [退出]
|
可改莲杨雨公王彦君陈丽红吴效东 [新增]白雪峰 [新增]崔秋生 [新增]贾逸凡 [新增]聂冬 [新增]韩伟 [新增]张昕 [新增]郑福栓 [新增]郭杰
|
7 | 2018-07-23 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证
|
8 | 2018-07-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
山西省经贸投资控股集团有限公司:*%;山西省煤炭资产经营有限责任公司:*%;山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司:*%;山西天脊煤化工集团有限公司:*%;山煤投资集团有限公司:*%;山西潞安矿业(集团)有限责任公司:*%;山西煤炭运销集团有限公司:*%;太原钢铁(集团)有限公司:*%;山西焦化集团有限公司:*%;山西省煤炭运销总公司阳泉分公司:*%; [退出]山西欣联馨房地产开****有限公司:*%; [退出]
|
山煤投资集团有限公司:*%;山西天脊煤化工集团有限公司:*%;山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司:*%;山西潞安矿业(集团)有限责任公司:*%;山西省经贸投资控股集团有限公司:*%;太原市正原贸易有限公司:*%; [新增]太原钢铁(集团)有限公司:*%;山西焦化集团有限公司:*%;山西煤炭运销集团有限公司:*%;山西煤炭运销集团阳泉有限公司:*%; [新增]山西省投资集团有限公司:*%; [名称变更]
|
9 | 2018-07-23 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
10 | 2018-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
龙孝忠 [退出]高文亮行连军卫正义 [退出]郭杰路安华 [退出]可改莲杨雨公李志银 [退出]张新王国卿 [退出]王彦君张晓东陈丽红
|
马万进 [新增]牛琦田 [新增]宋晓伟 [新增]毛建功 [新增]高文亮行连军郭杰可改莲杨雨公张新王彦君张晓东陈丽红
|