序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 联络员备案 |
邓信良
|
闫晓丽
|
2 | 2021-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
武世平
|
白万江
|
3 | 2021-11-08 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、外商投资企业投资)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
4 | 2017-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李常瑞 [退出]
|
武世平 [新增]
|
5 | 2017-11-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李常瑞
|
武世平
|
6 | 2017-05-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李常瑞
|
李常瑞
|
7 | 2017-05-02 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
**;许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准***
|
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2017-05-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-04-12
|
无
|
9 | 2017-05-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李常瑞
|
李常瑞
|