序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-12-31
|
2037-12-31
|
2 | 2016-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王春兰
|
张立宾
|