序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大同光源实业总公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张全忠
|
|
2 |
张春
|
|
3 |
赵建忠
|
|
4 |
李忠
|
|
5 |
闫文娟
|
|
6 |
李晓慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王顺 [退出]李忠彭旭平 [退出]武学君 [退出]赵建忠陈向东 [退出]
|
张春 [新增]李忠闫文娟 [新增]张全忠 [新增]赵建忠李晓慧 [新增]
|
2 | 2015-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵建忠
|
张全忠
|
3 | 2014-10-21 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
各类火力****电机组的检修维护调试试验(以上国家禁止经营专项审批的除外)***
|
各类火力****电机组的检修维护调试试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
4 | 2014-10-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2006-10-17,2014-06-30}
|
{2006-10-17,2018-10-15}
|