序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵文成 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵文成
|
|
2 |
苏喜入
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵泽宇:100%; [退出]
|
赵文成:100%; [新增]
|
2 | 2019-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵泽宇:*%; [退出]
|
赵文成:*%; [新增]
|
3 | 2019-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
苏喜入
|
赵文成
|
4 | 2019-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李文霞 [退出]苏喜入
|
赵文成 [新增]苏喜入
|
5 | 2019-01-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-12-31
|
长期
|
6 | 2017-09-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵文成
|
苏喜入
|
7 | 2017-04-27 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
煤炭销售(不含洗筛选煤场);型煤加工、销售;公路、铁路货物代理服务;五金交电、工矿配件、电线电缆、普通机械设备销售;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
煤炭销售(不含洗筛选煤场);洁净型煤加工、销售;公路、铁路货物代理服务;五金交电、工矿配件、电线电缆、普通机械设备销售;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
8 | 2016-01-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵泽宇
|
赵文成
|
9 | 2015-10-14 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
煤炭销售(不含洗筛选煤场);公路、铁路货物代理服务;五金交电、工矿配件、电线电缆、普通机械设备销售;机械设备租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
煤炭销售(不含洗筛选煤场);型煤加工、销售;公路、铁路货物代理服务;五金交电、工矿配件、电线电缆、普通机械设备销售;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|