序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
付素敏
|
谷宏毅
|
2 | 2018-05-30 | 其他事项备案 |
|
|
3 | 2018-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张莉敏 [退出]
|
付素敏 [新增]
|
4 | 2018-05-30 | 其他事项备案变更 |
LicenseIssueInfo;
|
1
|
5 | 2018-05-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张莉敏
|
付素敏
|
6 | 2018-03-30 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2018-03-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
牛惠惠
|
张莉敏
|
8 | 2018-03-30 | 其他事项备案变更 |
无
|
1
|
9 | 2018-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
牛惠惠 [退出]
|
张莉敏 [新增]
|
10 | 2014-03-06 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
*** 办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行,代理兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准、其法人机构授权的其它业务。(法律法规规定禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的持许可证经营)******
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行,代理兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准、其法人机构授权的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|