序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张保兰 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 王文亭 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张保兰
|
|
2 |
王文亭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘忠文:40%; [退出]张保兰:40%;王文亭:20%;
|
王文亭:20%;张保兰:80%;
|
2 | 2020-08-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘忠文
|
张保兰
|
3 | 2020-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘忠文 [退出]王文亭
|
张保兰 [新增]王文亭
|
4 | 2017-05-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王文亭:*%;韩惠平:*%; [退出]
|
王文亭:*%;刘忠文:*%; [新增]张保兰:*%; [新增]
|
5 | 2017-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王文亭韩惠平 [退出]
|
刘忠文 [新增]王文亭
|
6 | 2017-05-08 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
7 | 2017-05-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
韩惠平
|
刘忠文
|
8 | 2015-12-28 | 联络员备案变更 |
无
|
石煜;
|
9 | 2015-12-28 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
物业管理(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
10 | 2015-12-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-01-31
|
2026-09-22
|