序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
闫勇玲
|
袁方
|
2 | 2022-01-20 | 联络员备案 |
张红艳
|
李鸿彬
|
3 | 2022-01-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨青
|
闫勇玲
|
4 | 2018-05-25 | 其他事项备案 |
|
|
5 | 2018-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
袁敏 [退出]
|
杨青 [新增]
|
6 | 2018-05-25 | 其他事项备案变更 |
无
|
1
|
7 | 2018-05-25 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务(按许可证核定范围和期限经营);外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、即远期结售汇、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保以及通过上级行办理代客外汇买卖(含个人实盘外汇买卖)、资信调查咨询见证、国际结算(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务(按许可证核定范围和期限经营);外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、即远期结售汇、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保以及通过上级行办理代客外汇买卖(含个人实盘外汇买卖)、资信调查咨询见证、国际结算(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2018-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
袁敏
|
杨青
|
9 | 2016-04-13 | 联络员备案变更 |
无
|
逯东云
|
10 | 2015-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
席学斌
|
袁敏
|