序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐健 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐健
|
|
2 |
雷晨
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山西宏洋保险代理有限公司太原分公司
|
吴海燕 | 2019-07-31 |
2 |
山西宏洋保险代理有限公司迎泽营业部
|
张健 | 2018-07-02 |
3 |
山西宏洋保险代理有限公司寿阳分公司
|
董爱玲 | 2016-10-21 |
4 |
山西宏洋保险代理有限公司左权分公司
|
李向东 | 2016-03-07 |
5 |
山西宏洋保险代理有限公司和顺分公司
|
杨毅 | 2016-02-19 |
6 |
山西宏洋保险代理有限公司晋中分公司
|
王屹 | 2016-02-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-09-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-09-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
公司住所:山西省晋中市榆次区迎宾路31号恒和担保公司院内8201室
|
公司住所:晋中市山西示范区晋中开****区大学城产业园区山西智慧科技城A9号701室
|
4 | 2021-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨琴:60.0000%; [退出]任治军:40.0000%; [退出]
|
徐健:100.0000%; [新增]
|
5 | 2021-09-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
以登记机关审核为准
|
6 | 2021-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨琴
|
徐健
|
7 | 2021-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨琴 [退出]任治军 [退出]
|
徐健 [新增]雷晨 [新增]
|
8 | 2021-09-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-08-31
|
长期
|
9 | 2021-07-26 | 登记机关变更 |
榆次区市场监督管理局
|
晋中市市场监督管理局开****区分局
|
10 | 2021-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
巩丽娜
|
杨琴
|