序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 晋中海旅百事通国际旅行社有限公司 | 100% | 150.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王雪冰
|
|
2 |
王万喜
|
|
3 |
赵军平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
晋中华夏行国际旅行社有限公司思凤街营业部
|
郭永旭 | 2015-04-20 |
2 |
晋中华夏行国际旅行社有限公司太谷营业二部
|
李霞 | 2012-04-12 |
3 |
晋中华夏行国际旅行社有限公司太谷营业部
|
党少赟 | 2011-08-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-13 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
2 | 2017-06-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-05-04
|
2027-04-30
|
3 | 2017-06-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
山西省晋中市榆次区新集街262号
|
山西省晋中市榆次区花园路一巷15号
|
4 | 2014-04-23 | 其他事项备案变更 |
姓名:王万喜;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:赵军平;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:经理;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:王雪冰;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:王雪冰;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举
|
姓名:王万喜;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:赵军平;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:经理;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:王雪冰;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举;
|
5 | 2014-04-23 | 其他事项备案变更 |
姓名:王万喜;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:监事;证件编号:*****2;职务产生方式:选举姓名:赵军平;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:经理;证件编号:*****3;职务产生方式:选举姓名:王雪冰;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:执行董事;证件编号:*****3;职务产生方式:选举姓名:王雪冰;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:执行董事;证件编号:*****3;职务产生方式:选举
|
姓名:王万喜;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:监事;证件编号:*****2;职务产生方式:选举;姓名:赵军平;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:经理;证件编号:*****3;职务产生方式:选举;姓名:王雪冰;企业:晋中华夏行国际旅行社有限公司;职务:执行董事;证件编号:*****3;职务产生方式:选举;
|
6 | 2014-04-23 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
零售:旅游纪念品、摄像器材。航空售票业务。(法律、法规禁止经营的不得经营,需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营)*** ;国内旅游业务;入境旅游业务。打字、复印。(凭有效的许可证件核定的范围、期限经营)***
|
国内旅游业务;入境旅游业务。航空售票业务。零售:旅游纪念品、摄像器材。打字、复印。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
7 | 2014-04-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2011-05-11,2014-05-04}
|
{2011-05-11,2017-05-04}
|