序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-09-16
|
2027-09-17
|
2 | 2016-06-23 | 联络员备案变更 |
无
|
徐爽
|
3 | 2016-06-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
史良
|
李永泉
|
4 | 2015-02-03 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
在隶属公司委托范围内从事经营活动。(隶属公司委托的经营范围须符合公家有关法律、法规的规定,分公司经营范围不得超过公司经营范围)
|
在隶属公司委托范围内从事经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|