序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙文波
|
杨峰
|
2 | 2018-08-28 | 其他事项备案 |
单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记
|
公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,分公司《营业执照》备案 ,分公司《营业执照》备案 ,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证
|
3 | 2018-08-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-10-07
|
2068-08-31
|
4 | 2017-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马翊 [退出]
|
孙文波 [新增]
|
5 | 2017-12-27 | 其他事项备案 |
无
|
1
|
6 | 2017-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马翊
|
孙文波
|
7 | 2016-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
董铁军 [退出]
|
马翊 [新增]
|
8 | 2016-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
董铁军
|
马翊
|
9 | 2016-04-22 | 联络员备案变更 |
无
|
都淑琴
|
10 | 2016-04-22 | 许可经营项目变更变更 |
经营保险业务许可证;
|
经营保险业务许可证;
|