序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司荣****经贸分公司
|
晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司荣****经贸分公司
|
2 | 2021-04-27 | 联络员备案 |
无
|
汪海渊
|
3 | 2021-04-27 | 其他事项备案 |
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司
|
晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司
|
4 | 2020-09-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-12-31
|
2030-12-31
|
5 | 2020-09-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高和年
|
汪海渊
|